国家能源局主管
中国能源传媒集团 中电传媒股份有限公司主办
投稿
登录
X
能源中国IOS版
能源中国安卓版
陇上孟河
X
首页
电力
新能源
油气
煤炭
企业
地方
科技
国际
人事
报告
观察
您的位置 >
首页
->
人事
企业丨单淑兰任南方电网公司党组成员、总会计师
2024-01-29
部委 | 国务院任免国家工作人员(2024年1月26日)
2024-01-26
企业丨苟伟同志任中国大唐党组成员、副总经理
2024-01-24
企业丨中国南方电网有限责任公司总经理任职
2024-01-22
企业丨国家开发投资集团有限公司总经理任职
2024-01-22
企业丨国家石油天然气管网集团有限公司总经理任职
2024-01-22
企业 | 深圳能源:选举黄朝全为公司副董事长
2024-01-18
企业 | 佳电股份副总经理刘亨辞职
2024-01-18
高校 | 金衍任中国石油大学(北京)校长
2024-01-17
企业 | 辽宁能源集团副总经理王伟兼任辽宁铁法能源董事长
2024-01-17
企业 | 河南大有能源:董事丁剑辞职
2024-01-12
地方 | 吉林省水利厅厅长王相民履新四平市委书记
2024-01-11
企业 | 东方电气高级副总裁退休离任
2024-01-09
地方 | 70后黑龙江绥化市长孙飚重回省水利厅,任一级巡视员
2024-01-04
企业 | 中国能建党委调整投资公司主要领导
2024-01-03
首页
上10页
上一页
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
下一页
下10页
尾页
中能专题
2024全国两会专题
2024年电力行业安全生产月专题
热点推荐
企业 | 山西省国新能源股份有限公重要人事调整
企业 | 免去段志广的河南能源集团有限公司副总经理职务
企业 | 原中广核集团董事长贺禹有新职务
企业 | 肖耀猛辞去兖矿能源总经理等职务
企业 | 延长石油总经理、副总经理、董事调整
企业 | 电投能源重要人事调整
企业 | 深圳燃气重要人事调整
企业 | 孙佳辞去三峡水利第十届董事会独立董事等职务