国家能源局主管
中国能源传媒集团 中电传媒股份有限公司主办
投稿
登录
X
能源中国IOS版
能源中国安卓版
陇上孟河
X
首页
电力
新能源
油气
煤炭
企业
地方
科技
国际
人事
报告
观察
您的位置 >
首页
->
人事
部委丨阴和俊同志任科学技术部党组书记
2023-10-10
企业丨中核集团多家单位负责人调整
2023-10-10
地方丨李殿勋辞去湖南省人民政府副省长职务
2023-09-22
企业丨华为车BU人事调整
2023-09-22
企业丨田楠任中核资本副总经理
2023-09-21
企业丨王寿和任中国核建副总经理
2023-09-21
人事丨邱银富任首钢集团总经理
2023-09-21
企业丨王杰之任五矿集团党组副书记
2023-09-20
企业丨刘珣辞任安源煤业副董事长
2023-09-20
企业丨敖琢辞任湘电股份董事职务
2023-09-19
高校丨西安石油大学领导班子调整
2023-09-19
企业丨中国石化6家子公司班子调整
2023-09-18
企业丨中国石化河南油田总经理调整
2023-09-18
企业丨6户中央企业10名领导人员职务任免
2023-09-14
地方丨刘建伟任甘肃省委常委
2023-09-13
首页
上10页
上一页
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
下一页
下10页
尾页
中能专题
2024全国两会专题
2024年电力行业安全生产月专题
热点推荐
企业 | 山西省国新能源股份有限公重要人事调整
企业 | 免去段志广的河南能源集团有限公司副总经理职务
企业 | 原中广核集团董事长贺禹有新职务
企业 | 肖耀猛辞去兖矿能源总经理等职务
企业 | 延长石油总经理、副总经理、董事调整
企业 | 电投能源重要人事调整
企业 | 深圳燃气重要人事调整
企业 | 孙佳辞去三峡水利第十届董事会独立董事等职务